Aantal jan dec |
Raadsleden 1895 |
van |
tot |
|
Partij & Info |
Link |
1895 |
Burgemeester |
1 |
1 |
Was F. |
1894-06-14 |
1903-01-01 |
|
[Lib.] Gez.h. redenen. Overleden 4-4-1903. |
|
1895 |
Wethouder |
1 |
1 |
Deckhuyzen M.C. |
1892-06-16 |
1901-09-26 |
|
Lib. Naar Utrecht, Veeartsenijschool. |
|
2 |
2 |
Juta H.C. |
1891-09-10 |
1908-12-04 |
|
Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Financiën, etc. Ovl. |
|
3 |
3 |
Stürler A.L. de |
1891-10-29 |
1897-07-02 |
|
Lib. Kiesdistrict 1. |
|
1895 |
Raadslid |
1 |
1 |
Cock C. |
1866-04-26 |
1897-09-07 |
|
Lib. +ar +rk 1885 Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar. |
|
2 |
2 |
Dissel E.F. van |
1894-06-14 |
1905-06-30 |
|
Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Kiesdistrict 1->2. Naar elders |
|
3 |
3 |
Driessen P.L.C. |
1855-09-04 |
1903-09-01 |
|
Lib. +rk 1885 / 1897
|
|
4 |
4 |
Drucker H.L. |
1891-09-10 |
1903-09-01 |
|
Vrijz. Democ. +Lib. 1897 Kiesdistrict 1. Niet herkozen. |
|
5 |
5 |
Fockema Andreae S.J. |
1886-03-18 |
1911-09-05 |
|
Lib. Vrijz. 1905 Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b. |
|
6 |
6 |
Goeje M.J. |
1879-01-13 |
1908-12-05 |
|
Lib. Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen. |
|
7 |
7 |
Hamel J.A. van |
1887-09-06 |
1901-09-26 |
|
Vrijz. Kiesver. Kiesdistrict 1. |
|
8 |
8 |
Hasselbach J.J. |
1887-03-17 |
1907-09-03 |
|
Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Kiesdistrict 3->1. |
|
9 |
9 |
Hoeken P.J. van |
1889-09-03 |
1904-04-23 |
|
AR +rk 1901 Kiesdistrict 2. Ontslag genomen. |
|
10 |
10 |
Kaiser P.J. |
1884-12-04 |
1903-12-30 |
|
Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Kiesdistrict 1. Bedankt, naar elders. |
|
11 |
11 |
Kempen A.E. van |
1893-09-05 |
1902-10-29 |
|
AR +rk +Ged.Lib. Kiesdistrict 3. Ovl. |
|
12 |
12 |
Kerstens L.M.J.H. |
1893-09-05 |
1903-09-01 |
|
RK +Lib. +ar 1893
|
|
13 |
13 |
Kroon A.W. |
1894-06-14 |
1897-07-11 |
|
Lib.
|
|
14 |
14 |
Lidth de Jeude Th.W. van |
1890-12-22 |
1905-09-05 |
|
Lib. +ar +Kath. 1889 Kiesdistrict 1->2->1. Niet hk.b. gesteld |
|
15 |
15 |
Pera W. |
1893-09-05 |
1905-09-05 |
|
AR +rk 1893 / 1905 Kiesdistrict 2->3. Niet herkozen. |
|
16 |
|
Poole L.G. le |
1886-03-18 |
1895-09-03 |
|
Lib.
|
|
|
16 |
Rhijn A. van |
1895-09-03 |
1901-09-03 |
|
Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Kiesdistrict 3. Niet herkozen. |
|
17 |
17 |
Rieu W.N. du |
1885-07-09 |
1896-12-21 |
|
Lib. Overleden als Raadslid. |
|
18 |
18 |
Siegenbeek van Heukelom D.E. |
1891-10-29 |
1900-10-10 |
|
Lib. Kiesdistrict 2. Ovl. |
|
19 |
19 |
Stadhouder N. |
1893-09-05 |
1899-09-05 |
|
RK +Ged.Lib. +ar 1893 Kiesdistrict 2. Niet herkozen |
|
20 |
20 |
Verhey v. Wijk W.F. |
1891-09-01 |
1897-09-07 |
|
Vrijz. Partij +ar +rk Kiesdistrict 3. Niet herkozen. |
|
21 |
21 |
Verster v. Wulvenhorst F.A. |
1869-09-07 |
1899-09-05 |
|
Lib. +ar +rk 1893 Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar. |
|
22 |
22 |
Vries E. de |
1892-10-27 |
1911-09-05 |
|
Lib. P. +ar +k. Kiesdistrict 1. Niet hk.b. gesteld. |
|
23 |
23 |
Zaaijer T. |
1881-09-06 |
1902-12-22 |
|
Lib. +ar +rk 1893 Overleden als Raadslid. |
|
24 |
24 |
Zillesen P. |
1888-01-19 |
1901-09-03 |
|
Lib. Kiesdistrict 3. Niet herkozen. |
|
1895 |
Gem. Secretaris |
1 |
1 |
Kist E. |
1872-03-01 |
1898-03-12 |
|
|
|
1895 |
Gem. Ontvanger |
1 |
1 |
Kokxhoorn G.H. |
1892-06-16 |
1923-04-07 |
|
|
|
|